. D8 |' h& l0 ~ w
. H& j- _9 H% z
中国海油6月30日发布公告,自2023年6月30日起,公司执行董事、首席执行官周心怀兼任本公司总裁。0 V* t8 l6 f* Q8 S1 A4 h0 B
中国海油6月30日发布公告,夏庆龙因工作需要,辞任本公司执行董事及总裁,自2023年6月30日生效。自2023年6月30日起,公司执行董事、首席执行官周心怀兼任本公司总裁。! D! @$ I w/ q8 z
" Z- J9 s) M S3 W& j
8 d( Z% t% \) p H1 ^5 q- M k7 q4 \. L9 B5 d
* b. t6 i$ Q( G7 `/ H, d" \
; k8 G; Q7 g1 W- n0 B8 v
: [& O2 l5 `0 [6 E6 \, f2 f1 N
2 f7 }. D" I, z, d
8 \( h. Y2 X0 L周心怀简历
2 n( M e( I/ ]$ D* o; y; M) `周心怀,生于1970年,周先生是一位教授级高级工程师,毕业于成都理工大学,获煤田、油气地质与勘探专业硕士学位。7 p% u R# f3 P$ }9 b
2008年,获中国地质大学能源地质工程专业博士学位。周先生自1996年起在中国海洋石油集团有限公司(“中国海油集团”)任职,曾经担任多个职位。
% d% d: ^# j g$ ^% Y' {: x2003年8月至2014年4月任本公司附属公司中海石油(中国)有限公司天津分公司技术部辽东湾勘探项目经理、技术部地质总师。
" b+ f" t* W- v% Q; H* j# C2014年4月至2017年3月分别任中国海洋石油渤海石油管理局渤海石油研究院地质总师、中国海洋石油渤海石油管理局勘探部经理及中海石油(中国)有限公司天津分公司勘探部经理。
9 q& @" G1 r; u1 Q2017年3月至2019年10月任中国海洋石油东海石油管理局总地质师。. a2 K/ }( y8 d7 U( T$ i! @8 G
2019年10月至2021年3月任本公司勘探部总经理。
4 ]6 i0 h: I- P! K- o2021年3月至2022年3月任本公司附属公司中海石油(中国)有限公司海南分公司总经理,海南能源公司董事长、总经理。
1 Y; d9 q5 P5 n0 [+ q( }2022年3月起任中国海油集团副总经理。
" K. B, I6 {( A2022年4月起任 Overseas Oil & Gas Corporation, Ltd.和CNOOC (BVI) Limited 的董事。; v) a% ~$ n# Y: R
2022年10月起任中海石油(中国)有限公司董事长。& Z' M, _1 Q; t- K$ k! w- @
周先生于2022年4月28日获委任为本公司执行董事、首席执行官,于2022年8月25日获委任为本公司战略与可持续发展委员会成员,并于2023年6月30日获委任为本公司总裁。7 z, H' {" O* S& M* V
( ?5 }8 h+ F# u" o7 ]3 A4 O- N
' F. ]4 |# j/ I( k* D4 e
: y! Z- _" q2 y0 q- @1 Y& q信息来源:中国能源报;上海证券交易所网站。
; K& B$ T0 @& f1 F9 W8 ], y% e' D& b |