9 Z7 O% e# r# M, E* |& |3 h& O
/ _7 n% U9 a- U+ |中国海油6月30日发布公告,自2023年6月30日起,公司执行董事、首席执行官周心怀兼任本公司总裁。
* {1 M) G# b) b) m( Y中国海油6月30日发布公告,夏庆龙因工作需要,辞任本公司执行董事及总裁,自2023年6月30日生效。自2023年6月30日起,公司执行董事、首席执行官周心怀兼任本公司总裁。+ R5 \4 Y9 g; O' K- e
4 n t# a4 \, w7 Q' X5 ?6 r# S
/ @" B2 I; ?8 |* _ t$ }( Q
" h9 ?1 \+ j2 S' Z: h1 U0 _ K. M# k* J) x
5 T( P. k( ?8 e! r! n
# `9 A& P4 D0 R1 _6 {) H( N) Z( u" Z, ^- \# Y# Q8 d* H# H
5 H# p1 @ K M# `1 V* Y
周心怀简历& d2 C2 ~; K) P% }& N. q
周心怀,生于1970年,周先生是一位教授级高级工程师,毕业于成都理工大学,获煤田、油气地质与勘探专业硕士学位。
7 r* C, g% f: p8 p! m; R2008年,获中国地质大学能源地质工程专业博士学位。周先生自1996年起在中国海洋石油集团有限公司(“中国海油集团”)任职,曾经担任多个职位。5 l2 s9 s. [) y5 L$ J6 g; {: u0 I
2003年8月至2014年4月任本公司附属公司中海石油(中国)有限公司天津分公司技术部辽东湾勘探项目经理、技术部地质总师。
6 w% N+ A, v$ v0 ?7 L6 a% o/ k2014年4月至2017年3月分别任中国海洋石油渤海石油管理局渤海石油研究院地质总师、中国海洋石油渤海石油管理局勘探部经理及中海石油(中国)有限公司天津分公司勘探部经理。 X* a* f% }; S- `- U, A% A1 s+ @/ m
2017年3月至2019年10月任中国海洋石油东海石油管理局总地质师。
) h; d! S, b: f1 ]- m1 F2019年10月至2021年3月任本公司勘探部总经理。
, ^- \& V* _" f/ o9 B2021年3月至2022年3月任本公司附属公司中海石油(中国)有限公司海南分公司总经理,海南能源公司董事长、总经理。
9 T: o7 R6 _, @& G# y2022年3月起任中国海油集团副总经理。. z& U" a! f3 I5 c9 E8 J6 ?
2022年4月起任 Overseas Oil & Gas Corporation, Ltd.和CNOOC (BVI) Limited 的董事。+ t' T/ j& Q/ }- x6 |+ h. Q5 j5 k8 y
2022年10月起任中海石油(中国)有限公司董事长。+ @3 A4 n) N9 D# O' s* D2 P; B
周先生于2022年4月28日获委任为本公司执行董事、首席执行官,于2022年8月25日获委任为本公司战略与可持续发展委员会成员,并于2023年6月30日获委任为本公司总裁。
# d5 f* U }2 U( F7 I
: J' E) P0 A1 c5 g' \3 ]. R! |6 p0 v: c" S2 y1 @' h: Q1 @8 H
7 k4 v: w6 K7 W Z
信息来源:中国能源报;上海证券交易所网站。
8 p& W, u# A0 [% ?' z5 {, W |